GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO
Informe ejecutivo de GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Duran Joaquin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40806 , F 142, S 8, H M 268803, I/A 15 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Duran Joaquin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 99, S 8, H M 268803, I/A 12 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Apoderado
- Gomez Duran Joaquin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 96, S 8, H M 268803, I/A 9 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Empresa: PRO MTV SER SL
Administrador Unico
- Gomez Duran Joaquin Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15904 , F 94, S 8, H M 268803, I/A 7 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Información de GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO
Mostramos los datos de GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DURAN JOAQUIN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos