GOMEZ DIAZ RAFAEL
Informe ejecutivo de GOMEZ DIAZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ DIAZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE CORDOBA SL | Consejero | 23/08/2023 | |
CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SA | Consejero | 03/08/2022 | |
CORPORACION EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SA | Consejero Delegado | 03/08/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DIAZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DIAZ RAFAEL
Consejero
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 151, S 8, H CO 16563, I/A 75 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Empresa: UCOIDIOMAS SL MEDIO PROPIO
Consejero
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 150, S 8, H CO 14384, I/A 30 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Consejero
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 25, S 8, H CO 15973, I/A 33 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Empresa: UCODEPORTE SL MEDIO PROPIO
Consejero
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 189, S 8, H CO 15545, I/A 32 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 23, S 8, H CO 15973, I/A 30 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Empresa: UCOIDIOMAS SL MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2701 , F 148, S 8, H CO 14384, I/A 27 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Empresa: UCODEPORTE SL MEDIO PROPIO
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 188, S 8, H CO 15545, I/A 30 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 158, S 8, H CO 12598, I/A 47 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 157, S 8, H CO 12598, I/A 46 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-14
Empresa: KINROSS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gomez Diaz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24468 , F 12, S 8, H M 440156, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ DIAZ RAFAEL
Mostramos los datos de GOMEZ DIAZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DIAZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos