GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GDR CONTROL DE GESTION SL | Apoderado | 29/08/2023 | |
ASTONDO PROPERTY SL | Secretario | 24/01/2020 | |
ASTONDO PROPERTY SL | Consejero | 24/01/2020 | |
GDR CONTROL DE GESTION SL | Secretario | 24/05/2010 | |
GDR CONTROL DE GESTION SL | Consejero | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
Empresa: GDR CONTROL DE GESTION SL
Apoderado
- Gomez Del Rey Ana Rosario
- Gomez Del Rey Borja
- Gomez Del Rey Iciar
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129 , F 96, S 8, H BI 56651, I/A 2 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Consejero
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 192, S 8, H BI 74688, I/A 5 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
- Gomez Ibarguengoitia Francisco
- Gonzalez Clemente Javier
Presidente
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 191, S 8, H BI 74688, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Consejero
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
- Gomez Ibarguengoitia Francisco
Presidente
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 191, S 8, H BI 74688, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Empresa: ASTONDO PROPERTY SL
Consejero
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
- Gomez Ibarguengoitia Francisco
Presidente
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 199, S 8, H BI 74689, I/A 1 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Consejero
- Gomez Del Rey Leire
- Gomez Del Rey Maria Carmen
- Gomez Ibarguengoitia Francisco
Presidente
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5902 , F 189, S 8, H BI 74688, I/A 1 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Empresa: P.Q.C.-POWER QUALITY CONTROL SL
Consejero
- Gomez Del Rey Maria Carmen
- Gomez Ibarguengoitia Francisco
- Rojas Egusquiaguirre Garceran Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 165, S 8, H BI 15272, I/A 16 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Secretario
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 216, S 8, H BI 1881,B , I/ 17 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-48
Empresa: FANOX ELECTRONIC SL
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 216, S 8, H BI 1881,B , I/ 17 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-48
Empresa: P.Q.C.-POWER QUALITY CONTROL SL
Consejero
- Gomez Del Rey Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 160, S 8, H BI 15272, I/A 8 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-48
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DEL REY MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos