GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
Informe ejecutivo de GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SL | Apoderado | 06/11/2018 | 15/11/2021 |
ETRA BONAL SA | Apoderado Solidario | 11/12/2017 | 08/11/2021 |
LUMICAN SA | Apoderado Solidario | 26/09/2018 | 08/11/2021 |
LUMICAN SA | Apoderado | 11/01/2018 | 08/11/2021 |
ETRA BONAL SA | Apoderado Solidario | 03/10/2018 | 08/11/2021 |
ETRA BONAL SA | Apoderado Solidario | 08/11/2021 | |
HIDROGESTION SA | Apoderado | 30/11/2017 | 02/11/2021 |
HIDROGESTION SA | Apoderado | 02/11/2021 | |
HIDROGESTION SA | Apoderado | 24/09/2018 | 02/11/2021 |
EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA | Apoderado | 22/11/2017 | 28/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
Empresa: GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SL
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 123, S 8, H M 483833, I/A 45 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: LUMICAN SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 119, S 8, H GC 3198, I/A 85 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-35
Empresa: ETRA BONAL SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46630 , F 215, S 8, H B 101084, I/A 108 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Empresa: ETRA NORTE SA
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5709 , F 116, S 8, H BI 837,A , I/ 72 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-48
Empresa: HIDROGESTION SA
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26608 , F 46, S 8, H M 2187, I/A 130 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4301, L 4301, F 152, S 8, H PO 4234, I/A 82 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-36
Empresa: ELECTRONIC TRAFIC SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 34, S 8, H V 2965, I/A 161 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 184, S 8, H V 29267, I/A 76 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: ETRALUX SA
Apoderado Solidario
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10567, L 7848, F 53, S 8, H V 20582, I/A 152 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-46
Empresa: GESTION INTELIGENTE DE CARGAS SL
Apoderado
- Gomez Del Pulgar Ferrero Ariadna
- Lopez-medel Marina Miguel
- Vercet Botet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26849 , F 133, S 8, H M 483833, I/A 30 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA
Mostramos los datos de GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DEL PULGAR FERRERO ARIADNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos