GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERCAS BAJAS DE VITORIA SL | Administrador Unico | 05/12/2014 | |
SEGURLAS SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2011 | |
GODESAL ARANA SL | Administrador Mancomunado | 02/11/2011 | |
LASEGUR SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 | |
CERCAS BAJAS DE VITORIA SL | Apoderado | 14/10/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
Empresa: CERCAS BAJAS DE VITORIA SL
Administrador Unico
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 115, S 8, H VI 4724, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-01
Empresa: CERCAS BAJAS DE VITORIA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 115, S 8, H VI 4724, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-01
Empresa: CERCAS BAJAS DE VITORIA SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 114, S 8, H VI 4724, I/A 12 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: SEGURLAS SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1148 , F 95, S 8, H VI 10098, I/A 5 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: GODESAL ARANA SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 190, S 8, H VI 13078, I/A 4 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: LASEGUR SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 71, S 8, H VI 10031, I/A 6 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: CERCAS BAJAS DE VITORIA SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 114, S 8, H VI 4724, I/A 11 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-01
Empresa: CERCAS BAJAS DE VITORIA SA
Administrador Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724 , F 110, S 8, H VI 4724, I/A 10 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-01
Empresa: GODESAL ARANA SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 189, S 8, H VI 13078, I/A 3 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Empresa: GODESAL ARANA SL
Administrador Mancomunado
- Gomez De Segura Eraso Blanca Purificacion
- Gomez De Segura Eraso Maria Carmen
- Gomez De Segura Eraso Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 188, S 8, H VI 13078, I/A 2 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE SEGURA ERASO MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos