GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
Informe ejecutivo de GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO SANTA ROSALIA SL | Administrador Unico | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
Empresa: IMPLADERM ATLANTICO SL
Liquidador
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 61, S 8, H PO 60482, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-36
Empresa: IMPLADERM ATLANTICO SL
Administrador Unico
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Liquidador
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 61, S 8, H PO 60482, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-36
Empresa: CENTRO MEDICO SANTA ROSALIA SL
Administrador Unico
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316, L 3316, F 81, S 8, H PO 42725, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2018-158-36
Empresa: IMPLADERM ATLANTICO SL
Administrador Unico
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4135, L 4135, F 60, S 8, H PO 60482, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-36
Empresa: LCO PHARM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ceballos Chiarucci Juan Carlos
- Garcia Esperon Alfonso Carlos
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Consejero
- Ceballos Chiarucci Juan Carlos
- Del Rio De La Torre Emilio
- Garcia Esperon Alfonso Carlos
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
- Villanueva Jeremias Jose Ramon Arturo
Presidente
Secretario
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2356, L 2356, F 142, S 8, H PO 24123, I/A 3 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-36
Empresa: CELTIDERMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Esperon Alfonso Carlos
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
- Mosquera Vieitez Juan Carlos
- Torre Fraga Jose Carlos
Presidente
- Gomez De Liaño Polo Alfonso Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487, L 1487, F 222, S 8, H PO 12402, I/A 5 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-36
Información de GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE
Mostramos los datos de GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE LIAÑO POLO ALFONSO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos