GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
Informe ejecutivo de GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFFER INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 06/10/2016 | |
AS DE LA FORTUNA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2015 | |
AS DE LA FORTUNA SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2015 | |
TOLEDO PROCURADORES SLP | Administrador Unico | 17/01/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
Empresa: SOFFER INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 92, S 8, H TO 38852, I/A 1 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-45
Empresa: AS DE LA FORTUNA SL
Apoderado Solidario
- Fogeda Calderon Fernando
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
- Gonzalez De Buitrago Garcia Alicia
- Marfil Sanchez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 173, S 8, H TO 37387, I/A 2 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-45
Empresa: AS DE LA FORTUNA SL
Administrador Mancomunado
- Fogeda Calderon Fernando
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
- Gonzalez De Buitrago Garcia Alicia
- Marfil Sanchez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1606 , F 172, S 8, H TO 37387, I/A 1 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-45
Empresa: TOLEDO PROCURADORES SLP
Administrador Unico
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 131, S 8, H TO 31533, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-45
Empresa: TOLEDO PROCURADORES SLP
Administrador Mancomunado
- Dominguez Alba Sagrario
- Fernandez Martin Monica
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 131, S 8, H TO 31533, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-45
Empresa: TOLEDO PROCURADORES SLP
Administrador Mancomunado
- Dominguez Alba Sagrario
- Fernandez Martin Monica
- Gomez De Las Heras Serrano Margarita
- Lopez Gonzalez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 130, S 8, H TO 31533, I/A 1 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-45
Información de GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA
Mostramos los datos de GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE LAS HERAS SERRANO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos