GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
Informe ejecutivo de GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVACION Y CUSTODIA SL | Apoderado | 12/02/2013 | |
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA | Apoderado | 21/02/2012 | |
SERVICIOS SECURITAS SA | Apoderado Solidario | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
Empresa: TECHCO SEGURIDAD SL
Apoderado Solidario
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40211 , F 4, S 8, H M 274990, I/A 454 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: SECURITAS AIRPORT SERVICES SL
Apoderado
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 68, S 8, H M 434669, I/A 37 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-28
Apoderado
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 55, S 8, H M 332554, I/A 54 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Empresa: CHILLIDA SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Apoderado
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4974, L 2282, F 220, S 8, H V 17916, I/A 79 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-46
Empresa: CONSERVACION Y CUSTODIA SL
Apoderado
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19329 , F 211, S 8, H M 338753, I/A 30 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA
Apoderado
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28772 , F 87, S 8, H M 84516, I/A 504 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: SERVICIOS SECURITAS SA
Apoderado Solidario
- Gomez De Hinojosa Guerrero Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23939 , F 207, S 8, H M 95825, I/A 380 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-28
Información de GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA
Mostramos los datos de GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE HINOJOSA GUERRERO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos