GOMEZ DE DIOS ALBERTO
Informe ejecutivo de GOMEZ DE DIOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ DE DIOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSIVEKNOWLEDGE SL | Liquidador Unico | 22/11/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ DE DIOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ DE DIOS ALBERTO
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Liquidador Unico
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 166, S 8, H CR 20827, I/A 9 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 166, S 8, H CR 20827, I/A 9 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 74, S 8, H CR 20827, I/A 4 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Consejero Delegado Solidario
- Bernes Cuevas Eduardo
- Gomez De Dios Alberto
- Zaragoza Mainero Vicente
Consejero
- Bernes Cuevas Eduardo
- Gomez De Dios Alberto
- Zaragoza Mainero Vicente
Presidente
- Gomez De Dios Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 74, S 8, H CR 20827, I/A 4 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Consejero Delegado Solidario
- Bernes Cuevas Eduardo
- Gomez De Dios Alberto
- Zaragoza Mainero Vicente
Consejero
- Bernes Cuevas Eduardo
- Gomez De Dios Alberto
- Zaragoza Mainero Vicente
Presidente
- Gomez De Dios Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 74, S 8, H CR 20827, I/A 3º (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 74, S 8, H CR 20827, I/A 3º (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 72, S 8, H CR 20827, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-13
Empresa: MASSIVEKNOWLEDGE SL
Socio Único
- Gomez De Dios Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 72, S 8, H CR 20827, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-13
Información de GOMEZ DE DIOS ALBERTO
Mostramos los datos de GOMEZ DE DIOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ DE DIOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos