GOMEZ CUENCA SANTIAGO
Informe ejecutivo de GOMEZ CUENCA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ CUENCA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERVER GIVE UP SL | Administrador Unico | 06/08/2012 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS SEQUISA SL | Administrador Unico | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CUENCA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CUENCA SANTIAGO
Empresa: NERVER GIVE UP SL
Administrador Unico
- Gomez Cuenca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30188 , F 100, S 8, H M 543351, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS SEQUISA SL
Administrador Unico
- Gomez Cuenca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24826 , F 210, S 8, H M 446882, I/A 3 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: DISCOMAD SL
Liquidador
- Gomez Cuenca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28946 , F 166, S 8, H M 521227, I/A 4 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: DISCOMAD SL
Administrador Solidario
- Gomez Cuenca Eva Maria
- Gomez Cuenca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28946 , F 166, S 8, H M 521227, I/A 4 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: DISCOMAD SL
Administrador Solidario
- Gomez Cuenca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28946 , F 166, S 8, H M 521227, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Información de GOMEZ CUENCA SANTIAGO
Mostramos los datos de GOMEZ CUENCA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CUENCA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos