GOMEZ CONDE IGNACIO
Informe ejecutivo de GOMEZ CONDE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ CONDE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOSERVICIOS PRADO SL | Administrador Unico | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CONDE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CONDE IGNACIO
Administrador Unico
- Gomez Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 3, S 8, H TO 34308, I/A 2 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-45
Empresa: ECOSERVICIOS PRADO SL
Administrador Unico
- Gomez Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18448 , F 61, S 8, H M 320258, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Administrador Unico
- Gomez Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 3, S 8, H TO 34308, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-45
Empresa: ECOSERVICIOS PRADO SL
Administrador Unico
- Gomez Conde Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18448 , F 61, S 8, H M 320258, I/A 9 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de GOMEZ CONDE IGNACIO
Mostramos los datos de GOMEZ CONDE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CONDE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos