GOMEZ COMBA BEGOÑA
Informe ejecutivo de GOMEZ COMBA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ COMBA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORESA TECHNOLOGIES SL | Consejero | 28/07/2023 | |
FORESA TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 31/05/2023 | |
FORESA TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2023 | |
FORESA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/12/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ COMBA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ COMBA BEGOÑA
Empresa: FORESA TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Gomez Comba Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 4413, F 202, S 8, H PO 65699, I/A 9 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-36
Empresa: FORESA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Comba Begoña
Apoderado Solidario
- Gomez Comba Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413, L 4413, F 200, S 8, H PO 65699, I/A 7 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Amoza Jesus
- Gomez Comba Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729, L 3729, F 221, S 8, H PO 9599, I/A 76 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Amoza Jesus
- Gomez Comba Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729, L 3729, F 221, S 8, H PO 9599, I/A 76 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Comba Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729, L 3729, F 217, S 8, H PO 9599, I/A 63 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-36
Información de GOMEZ COMBA BEGOÑA
Mostramos los datos de GOMEZ COMBA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ COMBA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos