GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMIO VALLES SL | Administrador Solidario | 29/12/2023 |
VINCULACIONES DE GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
Empresa: CAMIO VALLES SL
Administrador Solidario
- Gomez Colacios Francisco
- Lagos Flores Jose Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48239 , F 133, S 8, H B 577080, I/A 2 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Empresa: CARE AUTOMOTIVE SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Colacios Francisco
- Remoli Munera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46098 , F 217, S 8, H B 509440, I/A 2 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Empresa: CARE AUTOMOTIVE SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Colacios Francisco
- Remoli Munera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46098 , F 217, S 8, H B 509440, I/A 1 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-08
Empresa: ORIGINAL CAS SL
Administrador Unico
- Gomez Colacios Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45160 , F 199, S 8, H B 478773, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Información de GOMEZ COLACIOS FRANCISCO
Mostramos los datos de GOMEZ COLACIOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ COLACIOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos