GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENSANCHE GESTION GLOBAL PATERNA SL | Administrador Solidario | 31/05/2019 | |
ENSANCHE GESTION GLOBAL SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
CASTELLAR CONTRATO DE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 18/11/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
Empresa: ENSANCHE GESTION GLOBAL PATERNA SL
Administrador Solidario
- Gomez Cervera Juan Manuel
- Juan Martinez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10677, L 7958, F 14, S 8, H V 187944, I/A 1 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-46
Empresa: ENSANCHE GESTION GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Gomez Cervera Juan Manuel
- Juan Martinez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9237, L 6520, F 68, S 8, H V 140746, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-46
Empresa: ENSANCHE GESTION GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gomez Cervera Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9237, L 6520, F 68, S 8, H V 140746, I/A 2 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-46
Empresa: CASTELLAR CONTRATO DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gomez Cervera Juan Manuel
- Juan Martinez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10034, L 7316, F 164, S 8, H V 167780, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-46
Empresa: VANCOVAL MEDITERRANEO SA
Apoderado Solidario
- De Cachavera Marco Jose Luis
- Gomez Cervera Juan Manuel
- Marco Palacios Carmen
- Martinez Fernandez Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7039, L 4342, F 8, S 8, H V 80505, I/A 17 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-46
Empresa: ENSANCHE GESTION GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gomez Cervera Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9237, L 6520, F 66, S 8, H V 140746, I/A 1 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-46
Empresa: MASIA DE TRAVER SL
Apoderado
- Gomez Cervera Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7977, L 5272, F 11, S 8, H V 100670, I/A 5 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Información de GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos