GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA GIMENO SL | Administrador Unico | 23/01/2019 | |
TALLERES METALICOS VIGON SL | Administrador Unico | 26/12/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
Administrador Unico
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 213, S 8, H LO 4120, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-26
Empresa: TALLERES METALICOS VIGON SL
Administrador Unico
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 180, S 8, H LO 9505, I/A 2 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Empresa: RUBBER INTERIM SERVICES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 44, S 8, H LO 266, I/A 19 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-26
Empresa: TALLERES OTALCRIS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 507 , F 143, S 8, H LO 3456, I/A 17 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-26
Empresa: TALLERES LISPAR SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 78, S 8, H LO 8768, I/A 23 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-26
Empresa: MIFIR SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 24, S 8, H LO 3008, I/A 22 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-26
Empresa: MANIPULADOS CAPI SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Celis Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 170, S 8, H LO 7060, I/A 19 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-26
Información de GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CELIS JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos