GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURATITAS SL | Socio Unico | 26/04/2017 | |
BURATITAS SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
MILOTOROCKS SL | Apoderado | 01/12/2015 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
Empresa: BURATITAS SL
Administrador Unico
- Gomez Castillo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 33, S 8, H VI 18509, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-01
Empresa: BURATITAS SL
Socio Único
- Gomez Castillo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 33, S 8, H VI 18509, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-01
Empresa: MILOTOROCKS SL
Apoderado
- Gomez Castillo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 23, S 8, H BI 57814, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-48
Empresa: MILOTOROCKS SL
Administrador Unico
- Gomez Castillo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 23, S 8, H BI 57814, I/A 2 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: MILOTOROCKS SL
Administrador Unico
- Gomez Castillo Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 20, S 8, H BI 57814, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-48
Información de GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS
Mostramos los datos de GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CASTILLO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos