GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
Informe ejecutivo de GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBB ESPAÑA 2004 SL | Apoderado | 28/06/2023 | |
TIMAN YACHTING MENORCA SL | Apoderado | 11/09/2017 | |
HOTEL SOL DEL ESTE SL | Apoderado | 11/09/2017 | |
TIMAN INVESTMENTS ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
Empresa: IBB ESPAÑA 2004 SL
Apoderado
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 33, S 8, H IM 4092, I/A 10 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-07
Empresa: NAUTIC LOUNGE MENORCA SL
Apoderado
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 142, S 8, H IM 6036, I/A 6 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-07
Empresa: HOTEL SOL DEL ESTE SL
Apoderado
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 134, S 8, H IM 3561, I/A 17 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Empresa: TIMAN YACHTING MENORCA SL
Apoderado
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 152, S 8, H IM 4847, I/A 7 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Empresa: NAUTIC LOUNGE MENORCA SL
Apoderado
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 142, S 8, H IM 6036, I/A 4 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Empresa: TIMAN INVESTMENTS ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Errejon Sainz De La Maza Javier
- Gomez Cambronero Puyuelo Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 20, S 8, H IM 3257, I/A 10 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Información de GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA
Mostramos los datos de GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CAMBRONERO PUYUELO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos