GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL FLUITERS 14 SA | Administrador Solidario | 26/02/2019 | |
JUALJO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 24/05/2013 | |
CONCORDIA ASESORES SL | Administrador Solidario | 01/03/2013 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COTO NUEVO SL | Administrador Unico | 18/07/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
Empresa: DOMUS HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 347879, I/A 6 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: MIGUEL FLUITERS 14 SA
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 179, S 8, H GU 2927, I/A 8 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-19
Empresa: MIGUEL FLUITERS 14 SA
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 179, S 8, H GU 2927, I/A 8 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-19
Empresa: JUALJO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23500 , F 66, S 8, H M 421564, I/A 6 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-28
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 351 , F 126, S 8, H GU 698, I/A 4 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-19
Empresa: MIGUEL FLUITERS 14 SA
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 178, S 8, H GU 2927, I/A 7 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-19
Empresa: DOMUS HISPANIA SL
Administrador Solidario
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
- Gutierrez Gomez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19763 , F 10, S 8, H M 347879, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: JOSE LUIS GUTIERREZ FUENTES SL
Administrador Unico
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23030 , F 124, S 8, H M 412552, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Administrador Unico
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 145, S 8, H GU 2559, I/A 4 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-19
Empresa: JOSE LUIS GUTIERREZ FUENTES SL
Administrador Unico
- Gomez Bravo Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23030 , F 124, S 8, H M 412552, I/A 4 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ BRAVO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos