GOMEZ BRACEROS MILCO
Informe ejecutivo de GOMEZ BRACEROS MILCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ BRACEROS MILCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO INTEGRAL DE SERVICIOS SL | Apoderado | 14/05/2021 | |
MADWAFFLE GLOBAL SL | Administrador Solidario | 18/06/2018 | |
SERENDIPITY CAFE SL | Apoderado | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ BRACEROS MILCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ BRACEROS MILCO
Empresa: LABORATORIO INTEGRAL DE SERVICIOS SL
Apoderado
- Gomez Braceros Milco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37256 , F 195, S 8, H M 664467, I/A 3 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: MADWAFFLE GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Gomez Braceros Milco
- Ochando Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37834 , F 71, S 8, H M 673901, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Empresa: MADWAFFLE SL
Administrador Solidario
- Gomez Braceros Milco
- Ochando Hidalgo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36350 , F 194, S 8, H M 653111, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Empresa: SERENDIPITY CAFE SL
Apoderado
- Gomez Braceros Milco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18197 , F 207, S 8, H M 315084, I/A 4 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Información de GOMEZ BRACEROS MILCO
Mostramos los datos de GOMEZ BRACEROS MILCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ BRACEROS MILCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos