GOMEZ BATRES ANIBAL
Informe ejecutivo de GOMEZ BATRES ANIBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ BATRES ANIBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECITY-ALCORCON SL | Vicepresidente | 14/12/2017 | |
ECITY-ALCORCON SL | Consejero | 14/12/2017 | |
AXDRON SERVICIOS AEREOS SL | Administrador Unico | 31/07/2015 | |
EOS INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ BATRES ANIBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ BATRES ANIBAL
Empresa: ECITY-ALCORCON SL
Consejero
- Gomez Batres Anibal
- Marquez Borreguero Joaquin
- Sanchez Francos Isaac Jesus
- Zamora De Cos Santiago
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gomez Batres Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36823 , F 180, S 8, H M 659269, I/A 1 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-28
Empresa: PON UNA MASCOTA EN TU VIDA SL
Administrador Unico
- Gomez Batres Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 31, S 8, H M 501354, I/A 2 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: PON UNA MASCOTA EN TU VIDA SL
Administrador Solidario
- Gomez Batres Anibal
- Gomez Batres Nereida
- Gomez Batres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 31, S 8, H M 501354, I/A 2 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: PON UNA MASCOTA EN TU VIDA SL
Administrador Solidario
- Gomez Batres Anibal
- Gomez Batres Nereida
- Gomez Batres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27820 , F 28, S 8, H M 501354, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: EOS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gomez Batres Anibal
- Gomez Batres Nereida
- Gomez Batres Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27707 , F 21, S 8, H M 499329, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Información de GOMEZ BATRES ANIBAL
Mostramos los datos de GOMEZ BATRES ANIBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ BATRES ANIBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos