GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRADERA BAJA DE SANTA TERESA SL | Administrador Unico | 14/02/2020 | 11/11/2020 |
LA BAÑUELA DEL ENEBRO SA | Administrador Solidario | 24/01/2012 | 10/02/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
Empresa: PRADERA BAJA DE SANTA TERESA SL
Administrador Unico
- Gomez Arroyo Blazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40190 , F 74, S 8, H M 714165, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: PRADERA BAJA DE SANTA TERESA SL
Administrador Unico
- Gomez Arroyo Blazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40190 , F 72, S 8, H M 714165, I/A 1 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: LA BAÑUELA DEL ENEBRO SA
Administrador Solidario
- Gomez Arroyo Blazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 107, S 8, H M 91192, I/A 16 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Empresa: LA BAÑUELA DEL ENEBRO SA
Administrador Solidario
- Gomez Arroyo Blazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 106, S 8, H M 91192, I/A 13 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: LA BAÑUELA DEL ENEBRO SA
Administrador Solidario
- Gomez Arroyo Blazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 105, S 8, H M 91192, I/A 11 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Información de GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ARROYO BLAZQUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos