GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
Informe ejecutivo de GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMEZ APARICIO SL | Administrador Unico | 01/03/2021 | |
GOHEGRAF INDUSTRIAS GRAFICAS SL | Administrador Unico | 01/03/2021 | |
GOMEZ APARICIO SA | Administrador Unico | 18/12/2012 | 21/05/2014 |
GOMEZ APARICIO SL | Socio Unico | 17/05/1996 | 14/04/2014 |
GOMEZ APARICIO SA | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
Empresa: GOMEZ APARICIO SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10932 , F 76, S 8, H M 172532, I/A 7 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: GOHEGRAF INDUSTRIAS GRAFICAS SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21519 , F 66, S 8, H M 382805, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: A GRAFICAS GOMAPA SL
Socio Único
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10932 , F 60, S 8, H M 172532, I/A 1 (17/05/1996)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Empresa: GOMEZ APARICIO SA
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 119, S 8, H M 61793, I/A 13 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: GOMEZ APARICIO SA
Administrador Solidario
- Aparicio Bonilla Luisa
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 119, S 8, H M 61793, I/A 13 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: GOMEZ APARICIO SA
Administrador Solidario
- Aparicio Bonilla Luisa
- Gomez Aparicio Francisca Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3677 , F 118, S 8, H M 61793, I/A 12 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Información de GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA
Mostramos los datos de GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ APARICIO FRANCISCA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos