GOMEZ APARICIO FERNANDO
Informe ejecutivo de GOMEZ APARICIO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ APARICIO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS ARCONADA SL | Administrador Unico | 29/07/2024 | |
MULTISERVICIOS ARCONADA SL | Socio Unico | 29/07/2024 | |
ESPACIOS DEL CAMINO SL | Socio Unico | 22/07/2024 | |
ESTRUCTURAS ARCONADA SL | Administrador Unico | 28/02/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ APARICIO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ APARICIO FERNANDO
Empresa: ESPACIOS DEL CAMINO SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 7375, I/A 4 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-34
Empresa: MULTISERVICIOS ARCONADA SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 8806, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-34
Empresa: MULTISERVICIOS ARCONADA SL
Socio Único
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 8806, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-34
Empresa: ESPACIOS DEL CAMINO SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 7375, I/A 3 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-34
Empresa: ESPACIOS DEL CAMINO SL
Administrador Mancomunado
- Antolin De Las Heras Maria Jose
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 7375, I/A 3 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-34
Empresa: ESPACIOS DEL CAMINO SL
Socio Único
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 7375, I/A 3 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-34
Empresa: ESTRUCTURAS ARCONADA SL
Administrador Unico
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 123, S 8, H P 7695, I/A 1 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-34
Empresa: ESPACIOS DEL CAMINO SL
Administrador Mancomunado
- Antolin De Las Heras Maria Jose
- Gomez Aparicio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 206, S 8, H P 7375, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-34
Información de GOMEZ APARICIO FERNANDO
Mostramos los datos de GOMEZ APARICIO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ APARICIO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos