GOMEZ AMIGO MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ AMIGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ AMIGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA | Consejero | 05/11/2012 | 06/05/2015 |
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSION SA | Consejero | 26/09/2012 | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ AMIGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ AMIGO MANUEL
Empresa: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA
Consejero
- Gomez Amigo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19062 , F 178, S 8, H M 172355, I/A 96 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Consejero
- Alvaro Julio Francisco
- Cadenas Garcia Maria Isabel
- De La Fuente Garcia Timoteo
- Del Val Izquierdo Rosaura
- FACTORIAS VULCANO SA
- Fernandez Corral Juan
- Garaygordobil Garcia Pedro Francisco
- Gomez Amigo Manuel
- Gonzalez Viñas Jose Francisco
- Guerez Roig Luis Miguel
- Jover Gomez- Ferrer Jose Maria
- Morales Puerta Cristina
- Sanchez Diaz Antonio
- UNION NAVAL VALENCIA SA
Miem.Com.Ej.
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 169, S 8, H M 75826, I/A 94 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA
Consejero
- Gomez Amigo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19062 , F 174, S 8, H M 172355, I/A 88 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26901 , F 164, S 8, H M 75826, I/A 90 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Información de GOMEZ AMIGO MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ AMIGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ AMIGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos