GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMIR OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 27/06/2022 | |
SAMIR OBRAS Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 27/06/2022 | |
JUDISAMAR SL | Administrador Unico | 27/01/2021 | |
EMSAIZ CAPITAL SL | Administrador Unico | 08/03/2019 | |
OBRAS Y PROYECTOS ENCOMED SL | Administrador Unico | 19/09/2017 | |
ESTRUCTURAS SAMIR SL | Socio Unico | 04/05/2015 | |
JUDISAMAR SL | Apoderado | 26/08/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
Empresa: SUN & GREEN VILLAS SL
Administrador Solidario
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
- Sanchez Perez Pedro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023 , F 17, S 8, H A 154301, I/A 2 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-03
Empresa: SAMIR OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 12, S 8, H A 127618, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-03
Empresa: SAMIR OBRAS Y PROYECTOS SL
Nuevo Socio Único
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 12, S 8, H A 127618, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-03
Empresa: JUDISAMAR SL
Administrador Unico
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 87, S 8, H A 123658, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-03
Empresa: MONTESINOS VILLAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
- Laugesen Jacob Mork
- Lopez Garcia Begoña
- Perez Esteban Jose
- Sanchez Lopez Pedro
- Sanchez Perez Pedro
Presidente
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 78, S 8, H A 164299, I/A 2 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-03
Empresa: MONTESINOS VILLAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
- Laugesen Jacob Mork
- Lopez Garcia Begoña
- Perez Esteban Jose
- Sanchez Lopez Pedro
- Sanchez Perez Pedro
Presidente
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 77, S 8, H A 164299, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-03
Empresa: CONSTRUCTORA FEPEGAR SL
Administrador Unico
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197 , F 137, S 8, H A 164213, I/A 1 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-03
Empresa: OBRAS Y PROYECTOS ENCOMED SL
Administrador Unico
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4065 , F 30, S 8, H A 156711, I/A 1 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-03
Empresa: SUN & GREEN VILLAS SL
Administrador Solidario
- Gomez Aldeguer Jose Manuel
- Sanchez Perez Pedro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4023 , F 15, S 8, H A 154301, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Empresa: GESTIO MUNICIPAL DE NETEJA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2943 , F 116, S 8, H A 92901, I/A 4 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-03
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ALDEGUER JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos