GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRAMAR FRANQUICIAS GBC SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | 11/01/2024 |
ANDRAMAR FRANQUICIAS GBC SL | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
ILUMINANDO VIDAS SL | Administrador Unico | 03/12/2021 | 10/03/2023 |
MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE 2012 SL | Administrador Solidario | 10/01/2013 | 28/02/2023 |
MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE 2012 SL | Liquidador | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE SL | Administrador Unico | 14/03/2011 | 01/02/2021 |
MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE SL | Liquidador | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
ANDRAMAR VIAJES 2013 SL | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 21/12/2020 |
ANDRAMAR GESTION TURISTICA SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | 21/12/2020 |
ANDRAMAR VIAJES 2013 SL | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
Empresa: ANDRAMAR FRANQUICIAS GBC SL
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4263 , F 58, S 8, H A 167969, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: ANDRAMAR FRANQUICIAS GBC SL
Administrador Unico
- Gomez Albert Pablo Jose
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4263 , F 58, S 8, H A 167969, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: ILUMINANDO VIDAS SL
Administrador Unico
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 75, S 8, H A 177211, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-03
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3655 , F 217, S 8, H A 132953, I/A 3 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-03
Administrador Solidario
- Diaz Bernabe Maria Dolores
- Gomez Albert Pablo Jose
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3655 , F 217, S 8, H A 132953, I/A 3 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-03
Empresa: ILUMINANDO VIDAS SL
Administrador Unico
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 75, S 8, H A 177211, I/A 1 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-03
Empresa: MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE SL
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 136, S 8, H A 119027, I/A 3 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-03
Empresa: MANTENIMIENTO GLOBAL DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Gomez Albert Pablo Jose
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 136, S 8, H A 119027, I/A 3 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-03
Empresa: ANDRAMAR GESTION TURISTICA SL
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4263 , F 67, S 8, H A 167973, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-03
Empresa: ANDRAMAR GESTION TURISTICA SL
Administrador Unico
- Gomez Albert Pablo Jose
Liquidador
- Gomez Albert Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4263 , F 67, S 8, H A 167973, I/A 2 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-03
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ ALBERT PABLO JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ ALBERT PABLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ALBERT PABLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos