GOMEZ AGRAMUNT GERARD
Informe ejecutivo de GOMEZ AGRAMUNT GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ AGRAMUNT GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTICULTURE XTREME SL | Administrador Unico | 24/04/2019 | |
ALPHARI NETWORKS SL | Administrador Unico | 20/11/2017 | |
AGRAMUNT GLOBAL INSURANCE SL | Administrador Unico | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ AGRAMUNT GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ AGRAMUNT GERARD
Empresa: HORTICULTURE XTREME SL
Administrador Unico
- Gomez Agramunt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46236 , F 77, S 8, H B 513882, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
Empresa: ALPHARI NETWORKS SL
Administrador Unico
- Gomez Agramunt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 195, S 8, H B 511335, I/A 1 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: AGRAMUNT GLOBAL INSURANCE SL
Administrador Unico
- Gomez Agramunt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 27, S 8, H B 403031, I/A 1 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: POWER SALUT SL
Administrador Unico
- Gomez Agramunt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40469 , F 167, S 8, H B 369680, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Información de GOMEZ AGRAMUNT GERARD
Mostramos los datos de GOMEZ AGRAMUNT GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ AGRAMUNT GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos