GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
Informe ejecutivo de GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL | Socio Unico | 29/05/2014 | 21/02/2017 |
IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL | Administrador Unico | 29/05/2014 | 21/02/2017 |
IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL | Administrador Solidario | 06/10/2010 | 17/03/2011 |
VINCULACIONES DE GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
Empresa: IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL
Administrador Unico
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Rui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 36, S 8, H PO 50206, I/A 4 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-36
Empresa: IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL
Administrador Unico
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Rui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 36, S 8, H PO 50206, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Empresa: IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL
Socio Único
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Rui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 36, S 8, H PO 50206, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Empresa: IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL
Administrador Solidario
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Joana
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Rui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 36, S 8, H PO 50206, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-36
Empresa: IBERMADERA MADERA Y MUEBLES SL
Administrador Solidario
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Joana
- Gomes Pinto Ribeiro Rocha Rui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 3660, F 35, S 8, H PO 50206, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-36
Información de GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI
Mostramos los datos de GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMES PINTO RIBEIRO ROCHA RUI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos