GOMAR MICO RODRIGO
Informe ejecutivo de GOMAR MICO RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMAR MICO RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERTH SPACE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
AERTH SPACE SOLUTIONS SL | Socio Unico | 12/07/2024 | |
AQX SOLUTIONS SL | Socio Unico | 25/05/2023 | |
AQX SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 25/05/2023 | |
CARABASSES RODRIGO SL | Administrador Unico | 11/01/2016 | |
SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL | Socio Unico | 01/02/2011 | |
SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL | Administrador Unico | 01/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMAR MICO RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMAR MICO RODRIGO
Empresa: AERTH SPACE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219639, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-46
Empresa: AERTH SPACE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219639, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-46
Empresa: AQX SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382, L 8660, F 200, S 8, H V 211291, I/A 1 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: AQX SOLUTIONS SL
Socio Único
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11382, L 8660, F 200, S 8, H V 211291, I/A 1 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: CARABASSES RODRIGO SL
Administrador Unico
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8810, L 6096, F 178, S 8, H V 126385, I/A 3 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-46
Empresa: SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 51, S 8, H V 136211, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-46
Empresa: SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Blasco Climent Jairo
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 51, S 8, H V 136211, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-46
Empresa: SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL
Socio Único
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 51, S 8, H V 136211, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-46
Empresa: SOLUCIONES ENERGETICAS LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Blasco Climent Jairo
- Gomar Mico Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103, L 6387, F 50, S 8, H V 136211, I/A 1 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-46
Información de GOMAR MICO RODRIGO
Mostramos los datos de GOMAR MICO RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMAR MICO RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos