GOMA RIGAT MARTA
Informe ejecutivo de GOMA RIGAT MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMA RIGAT MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES SL | Apoderado Mancomunado | 06/09/2024 | |
INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES SL | Apoderado Solidario | 06/09/2024 | |
INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2024 | |
AVALIS DE CATALUNYA SGR | Consejero | 20/09/2023 | |
INSTITUT CATALA DE FINANCES CAPITAL SGEIC SA | Consejero | 23/08/2023 | |
INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES SL | Consejero | 07/07/2023 |
VINCULACIONES DE GOMA RIGAT MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMA RIGAT MARTA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bascuñana Royo Vicente Antonio
- Belart Montlleo Aleix
- Bertran Aixut Irene
- Bruguera Payet Lluis
- Finestres Seuba Merce
- Garcia Calvo Josep Maria
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emilio
- Gomez Limbos Iban
- Graells Mohedano Sergi
- Lara Cortes Lourdes
- Lizarraga Maigi Josep
- Lloveras Llavina Marc
- Lopez Ibañez Daniel
- Marchena Yglesias Beatriz M
- Martin Diaz Maria Angeles
- Martinez Buedo Francisco Javier
- Orive Lago David
- Pascual Gregori Isabel
- Ridameya Ametller Lourdes
- Roche Aliva Francesc
- Saez Alvarez Gaspar
- Sanchez Gamez Eva
- Saura Fabra Ivan
- Trepat Castillo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 376734, I/A 65 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bascuñana Royo Vicente Antonio
- Belart Montlleo Aleix
- Bertran Aixut Irene
- Bruguera Payet Lluis
- Finestres Seuba Merce
- Garcia Calvo Josep Maria
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emilio
- Gomez Limbos Iban
- Graells Mohedano Sergi
- Lara Cortes Lourdes
- Lizarraga Maigi Josep
- Lloveras I Llavina Marc
- Lopez Ibañez Daniel
- Marchena Yglesias Beatriz M
- Martin Diaz Maria Angeles
- Nevado Sendra Fabian
- Orive Lago David
- Pascual Gregori Isabel
- Ridameya Ametller Lourdes
- Roche Aliva Francesc
- Saez Alvarez Gaspar
- Sanchez Gamez Eva
- Saura Fabra Ivan
- Trepat Castillo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 376734, I/A 65 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Apoderado Mancomunado
- Amigo Lopez Josep Manel
- Bertran Aixut Irene
- Cabrera Peñalver Victor
- Capdevila Mas Laia
- Castro Martinez Agusti
- Cornado Soler Elisabet
- De Riba Cuso Assis
- Galvez Monreal Noemi
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emili
- Mata Batlle Maxim
- Ortiz Garcia Francesc
- Torrelles Burgues Adria
- Vidal Barraquer Castells Oriol
- Vila Pairo Jordi
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 376734, I/A 64 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bascuñana Royo Vicente Antonio
- Belart Montlleo Aleix
- Bertran Aixut Irene
- Bruguera Payet Lluis
- Finestres Seuba Merce
- Garcia Calvo Josep Maria
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emilio
- Gomez Limbos Iban
- Graells Mohedano Sergi
- Lara Cortes Lourdes
- Lizarraga Maigi Josep
- Lloveras I Llavina Marc
- Lopez Ibañez Daniel
- Marchena Yglesias Beatriz M
- Martin Diaz Maria Angeles
- Nevado Sendra Fabian
- Orive Lago David
- Pascual Gregori Isabel
- Ridameya Ametller Lourdes
- Roche Aliva Francesc
- Saez Alvarez Gaspar
- Sanchez Gamez Eva
- Saura Fabra Ivan
- Trepat Castillo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 27, S 8, H B 376734, I/A 63 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bascuñana Royo Vicente Antonio
- Bertran Aixut Irene
- Bruguera Payet Lluis
- Finestres Seuba Merce
- Garcia Calvo Josep Maria
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emilio
- Gomez Limbos Iban
- Graells Mohedano Sergi
- Lizarraga Maigi Josep
- Lloveras Llavina Marc
- Lopez Ibañez Daniel
- Marchena Yglesias Beatriz M
- Martin Diaz Maria Angeles
- Nevado Sendra Fabian
- Orive Lago David
- Pascual Gregori Isabel
- Ridameya Ametller Lourdes
- Roche Aliva Francesc
- Saez Alvarez Gaspar
- Saura Fabra Ivan
- Trepat Castillo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 27, S 8, H B 376734, I/A 63 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 26, S 8, H B 376734, I/A 62 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bascuñana Royo Vicente Antonio
- Bertran Aixut Irene
- Bruguera Payet Lluis
- Finestres Seuba Merce
- Garcia Calvo Josep Maria
- Goma Rigat Marta
- Gomez Jane Emilio
- Gomez Limbos Iban
- Graells Mohedano Sergi
- Lizarraga Maigi Josep
- Lloveras Llavina Marc
- Lopez Ibañez Daniel
- Marchena Yglesias Beatriz M
- Martin Diaz Maria Angeles
- Nevado Sendra Fabian
- Orive Lago David
- Pascual Gregori Isabel
- Ridameya Ametller Lourdes
- Roche Aliva Francesc
- Saez Alvarez Gaspar
- Saura Fabra Ivan
- Trepat Castillo Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 170, S 8, H B 376734, I/A 60 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: AVALIS DE CATALUNYA SGR
Consejero
- BANCO DE SABADELL SA
- Consell General De Cambres De Catalunya
- Goma Rigat Marta
- Goma Rigat Marta
- Institut Catala De Finances
- Pimec Sefes Petita I Mitjana Empresa De Catalunya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48670 , F 76, S 8, H B 263677, I/A 151 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-08
Consejero
- Goma Rigat Marta
- Vila Pairo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 157, S 8, H B 397138, I/A 45 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-08
Consejero
- Arnal Arasa Laia
- Goma Rigat Marta
- Vila Pairo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46990 , F 169, S 8, H B 376734, I/A 57 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMA RIGAT MARTA
Mostramos los datos de GOMA RIGAT MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMA RIGAT MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos