GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEDDEX 10 SA | Consejero | 06/07/2023 | |
CEDDEX 10 SA | Consejero | 27/05/2019 | |
CEDDEX 10 SA | Consejero | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
Empresa: CEDDEX 10 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
- Santiago Gomez Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25173 , F 68, S 8, H B 84136, I/A 17 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Empresa: MANAD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
- Santiago Gomez Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25530 , F 116, S 8, H B 90171, I/A 18 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-08
Empresa: CEDDEX 10 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
- Santiago Gomez Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25173 , F 68, S 8, H B 84136, I/A 15 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-08
Empresa: MANAD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Mingall Magin
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25530 , F 116, S 8, H B 90171, I/A 16 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Empresa: CEDDEX 10 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Mingall Magin
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
- Santiago Gomez Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25173 , F 67, S 8, H B 84136, I/A 11 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: MANAD SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Goma Piera Maria Del Carmen
- Gonzalez Gomez Ana Maria
- Miralpeix Mingall Magin
- Miralpeix Santiago Adolfo
- Miralpeix Santiago Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25530 , F 114, S 8, H B 90171, I/A 13 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-08
Información de GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMA PIERA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos