GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
Informe ejecutivo de GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMA-CAMPS GRUP SL | Presidente | 08/03/2024 | |
GOMA-CAMPS GRUP SL | Consejero Delegado | 18/02/2020 | |
NAVIGATOR TISSUE EJEA SL | Consejero | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
Empresa: GOMA-CAMPS GRUP SL
Presidente
- Goma Camps Reboltos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 162, S 8, H T 27514, I/A 25 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-43
Empresa: GOMA CAMPS SA
Administrador Unico
- Goma Camps Reboltos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3203 , F 98, S 8, H T 4511, I/A 92 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-43
Empresa: GOMA-CAMPS GRUP SL
Consejero Delegado
- Goma Camps Reboltos Matias
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 159, S 8, H T 27514, I/A 17 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-43
Empresa: GOMA-CAMPS GRUP SL
Secretario
- Goma Camps Reboltos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 92, S 8, H T 27514, I/A 13 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-43
Empresa: GC & WEPA SL
Consejero
- Goma Camps Reboltos Matias
- Martin Krengel
- Reinhard Rolf
- Sole Rovira Magi
Presidente
- Goma Camps Reboltos Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 111, S 8, H Z 36890, I/A 13 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-50
Información de GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS
Mostramos los datos de GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos