GOMA-CAMPS LLADO LAIA
Informe ejecutivo de GOMA-CAMPS LLADO LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GOMA-CAMPS LLADO LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMA-CAMPS LLADO LAIA
Empresa: GOMA CAMPS CONSUMER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 208, S 8, H Z 36890, I/A 66 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-50
Empresa: GOMA CAMPS CONSUMER SL
Apoderado
- Goma-camps Llado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 204, S 8, H Z 36890, I/A 58 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-50
Empresa: GOMA CAMPS SA
Apoderado
- Goma-camps Llado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 78 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-43
Empresa: GOMA CAMPS CONSUMER SL
Apoderado
- Goma-camps Llado Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 201, S 8, H Z 36890, I/A 47 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-50
Información de GOMA-CAMPS LLADO LAIA
Mostramos los datos de GOMA-CAMPS LLADO LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMA-CAMPS LLADO LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos