GOLMAR HUEROS ANTONIO
Informe ejecutivo de GOLMAR HUEROS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOLMAR HUEROS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACONO-S XXI SL | Administrador Solidario | 31/10/2016 | |
CLUB FLYER PRINT SL | Administrador Solidario | 27/09/2013 | |
HERGOL ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2013 | |
MARJO-ANTONIO INVERSIONES 21 SL | Administrador Mancomunado | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE GOLMAR HUEROS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOLMAR HUEROS ANTONIO
Empresa: ÑEVALONES 2018 SL
Administrador Solidario
- Golmar Hueros Antonio
- Muñoz De Pablos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37401 , F 52, S 8, H M 666781, I/A 3 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: ÑEVALONES 2018 SL
Administrador Solidario
- Golmar Hueros Antonio
- Muñoz De Pablos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37401 , F 49, S 8, H M 666781, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: MACONO-S XXI SL
Administrador Solidario
- Golmar Hueros Antonio
- Golmar Hueros Luis Miguel
- Golmar Hueros Veronica- Esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18817 , F 62, S 8, H M 328137, I/A 2 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: CLUB FLYER PRINT SL
Administrador Solidario
- Golmar Hueros Antonio
- Golmar Hueros Luis Miguel
- Golmar Hueros Veronica- Esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31468 , F 82, S 8, H M 566417, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: HERGOL ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Golmar Hueros Antonio
- Golmar Hueros Luis Miguel
- Golmar Hueros Veronica- Esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 56, S 8, H M 562496, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Empresa: MARJO-ANTONIO INVERSIONES 21 SL
Administrador Mancomunado
- Golmar Hueros Antonio
- Polo Santamari Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31208 , F 100, S 8, H M 561711, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Información de GOLMAR HUEROS ANTONIO
Mostramos los datos de GOLMAR HUEROS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOLMAR HUEROS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos