GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
Informe ejecutivo de GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAI G FUTURO SL | Administrador Unico | 20/08/2020 | |
TAI G FUTURO SL | Apoderado | 03/04/2013 | |
ELECTRIA FLOW SL | Representante | 10/09/2009 | |
ADSIGNA SL | Administrador Unico | 03/09/2009 |
VINCULACIONES DE GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
Empresa: TAI G FUTURO SL
Administrador Unico
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 62, S 8, H M 180525, I/A 10 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Empresa: TAI G FUTURO SL
Administrador Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
- Manperl Perelman Steimberg Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 62, S 8, H M 180525, I/A 10 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Empresa: TRIM GBO SA
Liquidador Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
- Loiseau Lazarte Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11908 , F 185, S 8, H M 187004, I/A 17 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: TRIM GBO SA
Consejero Delegado Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Consejero
- Babsky Nadel Sandra Edith
- Goldman Angel Ricardo Daniel
- Loiseau Lazarte Andres
Presidente
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11908 , F 185, S 8, H M 187004, I/A 17 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: TRIM GBO SA
Consejero Delegado Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Consejero
- Babsky Nadel Sandra Edith
- Goldman Angel Ricardo Daniel
- Loiseau Lazarte Andres
Presidente
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11908 , F 185, S 8, H M 187004, I/A 16 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: TAI G FUTURO SL
Administrador Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 61, S 8, H M 180525, I/A 8 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: TRIM GBO SA
Consejero Delegado Solidario
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Consejero
- Babsky Nadel Sandra Edith
- Goldman Angel Ricardo Daniel
- Loiseau Lazarte Andres
Presidente
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11908 , F 185, S 8, H M 187004, I/A 15 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: TAI G FUTURO SL
Apoderado
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 60, S 8, H M 180525, I/A 7 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: TAI G FUTURO SL
Administrador Unico
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 60, S 8, H M 180525, I/A 6 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: TAI G FUTURO SL
Administrador Unico
- Goldman Angel Ricardo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11498 , F 58, S 8, H M 180525, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
VER MAS ACTOS
Información de GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL
Mostramos los datos de GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOLDMAN ANGEL RICARDO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos