GOIRI PUEYO PABLO
Informe ejecutivo de GOIRI PUEYO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOIRI PUEYO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPOSITO PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 15/06/2011 | 24/07/2020 |
DEPOSITO PATRIMONIAL SL | Apoderado | 31/05/2010 | 15/06/2011 |
VINCULACIONES DE GOIRI PUEYO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOIRI PUEYO PABLO
Empresa: DEPOSITO PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Goiri Pueyo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38377 , F 102, S 8, H M 495204, I/A 12 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: DEPOSITO PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Goiri Pueyo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27482 , F 18, S 8, H M 495204, I/A 9 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: NIEDERGLAT CORPORATION SL
Administrador Unico
- Goiri Pueyo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27482 , F 15, S 8, H M 495204, I/A 6 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: NIEDERGLAT CORPORATION SL
Apoderado
- Goiri Pueyo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27482 , F 15, S 8, H M 495204, I/A 5 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: NIEDERGLAT CORPORATION SL
Apoderado
- Goiri Pueyo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27482 , F 13, S 8, H M 495204, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Información de GOIRI PUEYO PABLO
Mostramos los datos de GOIRI PUEYO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOIRI PUEYO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos