GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
Informe ejecutivo de GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT MOBILITY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
Consejero Delegado
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Consejero
- Aranzabal Harreguy Joaquin
- Garcia-baquero Martin Manuel Joaquin
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Presidente
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32110 , F 86, S 8, H M 577887, I/A 7 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: NEXT TELEMATICS SERVICES SL
Administrador Unico
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31689 , F 127, S 8, H M 570193, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Apoderado
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20724 , F 9, S 8, H M 367113, I/A 4 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Apoderado
- Goikoetxea Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15261 , F 210, S 8, H M 255622, I/A 32 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Información de GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER
Mostramos los datos de GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOIKOETXEA GONZALEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos