GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
Informe ejecutivo de GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPOGES IBERIA SL | Apoderado Solidario | 09/06/2023 | |
LENICATA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Apoderado Solidario | 01/06/2023 | |
MOTILETA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Apoderado Solidario | 03/02/2023 | |
G-GIANTS REO III SL | Apoderado Solidario | 31/12/2022 | |
G-M REO II SL | Apoderado Solidario | 30/12/2022 | |
G-M REO III SL | Apoderado Solidario | 22/12/2022 | |
G-GIANTS REO I SL | Apoderado Solidario | 22/12/2022 | |
G-M REO I SL | Apoderado | 21/12/2022 | |
G-GIANTS REO II SL | Apoderado Solidario | 21/12/2022 | |
G-P-BOLT SL | Apoderado | 20/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
Empresa: HIPOGES IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Blanco Borreguero Cristina
- Blanco Sanchez Rocio
- Cebanu Ana
- Dominguez Alonso Pablo
- Dominguez Elias Lucia
- Esperon Campos Ramses
- Goicoechea Valdivieso Eloisa
- Hernandez Ruggeri Sofia
- Jordan Garcia Maria
- Martinez Rincones Cristina
- Martinez Rodriguez Esther
- Montes Fernandez Claudia
- Sainz Silanes Marcos
- Santiago Valdemoros Alejandra
- Soler Dueñas Patricia
- Velilla Diez Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 78, S 8, H M 474680, I/A 140 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: LENICATA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado Solidario
- Blanco Sanchez Rocio
- Cebanu Ana
- Dominguez Alonso Pablo
- Dominguez Elias Lucia
- Esperon Campos Ramses
- Goicoechea Valdivieso Eloisa
- Hernandez Ruggeri Sofia
- Jordan Garcia Maria
- Martinez Rincones Cristina
- Martinez Rodriguez Esther
- Montes Fernandez Claudia
- Sainz Silanes Marcos
- Soler Dueñas Patricia
- Velilla Diez Jacobo
- Villa Valle Deyci Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45004 , F 85, S 8, H M 786017, I/A 7 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: MOTILETA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado Solidario
- Blanco Sanchez Rocio
- Cebanu Ana
- Dominguez Alonso Pablo
- Dominguez Elias Lucia
- Esperon Campos Ramses
- Goicoechea Valdivieso Eloisa
- Hernandez Ruggeri Sofia
- Jordan Garcia Maria
- Martinez Rincones Cristina
- Martinez Rodriguez Esther
- Montes Fernandez Claudia
- Sainz Silanes Marcos
- Soler Dueñas Patricia
- Velilla Diez Jacobo
- Villa Valle Deyci Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44527 , F 19, S 8, H M 784486, I/A 7 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: G-M REO II SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39227 , F 148, S 8, H M 671208, I/A 25 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: G-GIANTS REO III SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40177 , F 11, S 8, H M 663862, I/A 30 (31/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: G-GIANTS REO I SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 33, S 8, H M 663857, I/A 30 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: G-M REO III SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39871 , F 162, S 8, H M 671230, I/A 24 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: G-M REO I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39318 , F 14, S 8, H M 671209, I/A 24 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: G-GIANTS REO II SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40525 , F 158, S 8, H M 663376, I/A 31 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: G-P-BOLT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40608 , F 213, S 8, H M 669024, I/A 14 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
VER MAS ACTOS
Información de GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA
Mostramos los datos de GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOICOECHEA VALDIVIESO ELOISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos