GOIA ESCUDERO LUKEN
Informe ejecutivo de GOIA ESCUDERO LUKEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOIA ESCUDERO LUKEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGURTZI SL | Socio Unico | 12/05/2011 | 18/11/2021 |
EGURTZI SL | Administrador Unico | 12/05/2011 | 18/11/2021 |
ANTZA SAL | Consejero | 05/10/2011 | 18/12/2019 |
VINCULACIONES DE GOIA ESCUDERO LUKEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOIA ESCUDERO LUKEN
Empresa: EGURTZI SL
Administrador Unico
- Goia Escudero Luken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 103, S 8, H SS 33520, I/A 2 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-20
Empresa: ANTZA SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 110, S 8, H SS 4367, I/A 9 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-20
Empresa: ANTZA SAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 110, S 8, H SS 4367, I/A 8 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-20
Empresa: EGURTZI SL
Administrador Unico
- Goia Escudero Luken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 100, S 8, H SS 33520, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-20
Empresa: EGURTZI SL
Socio Único
- Goia Escudero Luken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 100, S 8, H SS 33520, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-20
Información de GOIA ESCUDERO LUKEN
Mostramos los datos de GOIA ESCUDERO LUKEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOIA ESCUDERO LUKEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos