GODOY SERRA BELTRAN
Informe ejecutivo de GODOY SERRA BELTRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GODOY SERRA BELTRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAKKO OVERSEAS SL | Administrador Unico | 15/10/2021 | |
AUREA FURTHERANCE SL | Administrador Unico | 28/01/2015 |
VINCULACIONES DE GODOY SERRA BELTRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODOY SERRA BELTRAN
Empresa: TAKOMAR FISHING SL
Administrador Solidario
- Godoy Serra Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 167, S 8, H M 745765, I/A 2 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Empresa: TAKOMAR FISHING SL
Administrador Solidario
- Godoy Serra Beltran
- Saiz Cortes Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 165, S 8, H M 745765, I/A 1 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: TAKKO OVERSEAS SL
Administrador Unico
- Godoy Serra Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42559 , F 70, S 8, H M 752993, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: AUREA FURTHERANCE SL
Administrador Unico
- Godoy Serra Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33003 , F 108, S 8, H M 594107, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: TRANSCAR LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Godoy Serra Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28885 , F 166, S 8, H M 520110, I/A 4 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: TRANSCAR LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Godoy Serra Beltran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28885 , F 164, S 8, H M 520110, I/A 2 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Información de GODOY SERRA BELTRAN
Mostramos los datos de GODOY SERRA BELTRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODOY SERRA BELTRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos