GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODOY SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Mancomunado | 21/03/2016 | |
GODOY DROJU SA | Apoderado Solidario | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Empresa: GODOY DROJU SA
Consejero
- Godoy Garrido Jose-gonzalo
- Godoy Garrido Maria Del Pilar
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
- Godoy Garrido Maria-luisa
- Godoy Garrido Miguel Angel
Presidente
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 32, S 8, H TO 4934, I/A 9 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-45
Empresa: JOSE GODOY NIETO SL
Administrador Mancomunado
- Godoy Garrido Gabriel
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
- Godoy Garrido Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049 , F 148, S 8, H TO 6856, I/A 13 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-45
Empresa: GODOY SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Godoy Garrido Jose-gonzalo
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
- Godoy Garrido Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 62, S 8, H TO 14027, I/A 6 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
Empresa: GODOY SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Godoy Garrido Alicia
- Godoy Garrido Maria Del Pilar
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 62, S 8, H TO 14027, I/A 6 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
Empresa: GODOY SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Godoy Garrido Alicia
- Godoy Garrido Maria Del Pilar
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957 , F 62, S 8, H TO 14027, I/A 5 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-45
Empresa: GODOY DROJU SA
Apoderado Solidario
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
- Godoy Garrido Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1539 , F 32, S 8, H TO 4934, I/A 8 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-45
Empresa: GODOY DROJU SA
Consejero
- Godoy Garrido Jose-gonzalo
- Godoy Garrido Maria Del Pilar
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
- Godoy Garrido Maria-luisa
- Godoy Garrido Miguel Angel
Presidente
- Godoy Garrido Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 72, S 8, H TO 4934, I/A 7 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-45
Información de GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODOY GARRIDO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos