GODOY BELLAS PABLO JESUS
Informe ejecutivo de GODOY BELLAS PABLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GODOY BELLAS PABLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRAL EUROPEA DEL MOTOR SL | Administrador Unico | 07/12/2018 | 19/12/2019 |
MULTIGES PUBLICIDAD INTEGRAL CANARIA SL | Socio Unico | 23/11/2012 | 03/03/2014 |
MULTIGES PUBLICIDAD INTEGRAL CANARIA SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | 03/03/2014 |
AS MARKETING Y COMUNICACION EXTERIOR SL | Administrador Mancomunado | 13/07/2011 | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE GODOY BELLAS PABLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODOY BELLAS PABLO JESUS
Empresa: CENTRAL EUROPEA DEL MOTOR SL
Administrador Unico
- Godoy Bellas Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 85, S 8, H GC 54368, I/A 3 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-35
Empresa: CENTRAL EUROPEA DEL MOTOR SL
Administrador Unico
- Godoy Bellas Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 85, S 8, H GC 54368, I/A 2 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-35
Administrador Unico
- Godoy Bellas Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 158, S 8, H GC 46287, I/A 2 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-35
Administrador Mancomunado
- Godoy Bellas Pablo Jesus
- Sanchez Moragas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 217, S 8, H GC 44589, I/A 2 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-35
Administrador Unico
- Godoy Bellas Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 158, S 8, H GC 46287, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-35
Socio Único
- Godoy Bellas Pablo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 158, S 8, H GC 46287, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-35
Administrador Mancomunado
- Godoy Bellas Pablo Jesus
- Sanchez Moragas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 217, S 8, H GC 44589, I/A 1 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-35
Información de GODOY BELLAS PABLO JESUS
Mostramos los datos de GODOY BELLAS PABLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODOY BELLAS PABLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos