GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
Informe ejecutivo de GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPI GESTION DE FINCAS SL | Administrador Solidario | 12/06/2013 |
VINCULACIONES DE GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
Empresa: BRANDERSTOOD SL
Liquidador
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42459 , F 170, S 8, H M 751381, I/A 2 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: CARROMATE APP SL
Liquidador
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 153, S 8, H M 663774, I/A 4 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: CARROMATE APP SL
Administrador Unico
Liquidador
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 153, S 8, H M 663774, I/A 4 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Liquidador
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33472 , F 92, S 8, H M 602514, I/A 2 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: ALANDE ASESORIA SL
Administrador Solidario
- Estevez Arias Ana Isabel
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20358 , F 83, S 8, H M 360030, I/A 4 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: SALPONAM SL
Administrador Solidario
- Godinez Aguirre De Carcer Laura
- Solanes Portillo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22951 , F 129, S 8, H M 411069, I/A 2 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Información de GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA
Mostramos los datos de GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODINEZ AGUIRRE DE CARCER LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos