GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURAL MOLDING SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 06/11/2020 | |
NATURAL MOLDING SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
Empresa: NATURAL MOLDING SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Godia Santanach Maria Eugenia
- Roige Castany Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45209 , F 9, S 8, H B 480404, I/A 14 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: GRUPO ALEURA 2002 SL
Administrador Mancomunado
- Godia Santanach Maria Eugenia
- Roige Castany Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 2127, F 190, S 8, H MA 60679, I/A 2 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-29
Empresa: MOLDING CLINIC SL
Administrador Mancomunado
- Godia Santanach Maria Eugenia
- Roige Castany Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2707, L 1620, F 89, S 8, H MA 46631, I/A 3 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-29
Empresa: CLINICAS EGARA SL
Administrador Mancomunado
- Godia Santanach Maria Eugenia
- Roige Castany Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214, L 2127, F 171, S 8, H MA 60676, I/A 2 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-29
Empresa: NATURAL MOLDING CLINIC SL
Administrador Mancomunado
- Godia Santanach Maria Eugenia
- Roige Castany Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625, L 538, F 86, S 8, H MA 19310, I/A 11 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-29
Información de GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODIA SANTANACH MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos