GODAY LUCAS JACOB
Informe ejecutivo de GODAY LUCAS JACOB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GODAY LUCAS JACOB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EONIA REAL ESTATE SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2022 | |
AUREA OPTIMA SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 30/01/2015 |
VINCULACIONES DE GODAY LUCAS JACOB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODAY LUCAS JACOB
Empresa: LAUREADA TRIPLE HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Cotroneo Fidel Ignacio
- Goday Lucas Jacob
- Sanz Riesgo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4658 , F 64, S 8, H A 191182, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-03
Empresa: LAUREADA TRIPLE HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Cotroneo Fidel Ignacio
- Goday Lucas Jacob
- Sanz Riesgo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 150, S 8, H M 779392, I/A 1 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: EONIA REAL ESTATE SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43288 , F 40, S 8, H M 764766, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: AUREA OPTIMA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Cotroneo Fidel Ignacio
- Goday Lucas Jacob
- Sanz Riesgo Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 84, S 8, H M 595208, I/A 1 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Información de GODAY LUCAS JACOB
Mostramos los datos de GODAY LUCAS JACOB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODAY LUCAS JACOB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos