GODALL HERMS ANTONI
Informe ejecutivo de GODALL HERMS ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GODALL HERMS ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SON & SUN 21 SL | Administrador Unico | 15/02/2021 | |
TARGAHABITAT SL | Consejero | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE GODALL HERMS ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODALL HERMS ANTONI
Empresa: SON & SUN 21 SL
Administrador Unico
- Godall Herms Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 8, S 8, H B 558736, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: TARGAHABITAT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 212, S 8, H B 516982, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-08
Empresa: AMIGO CARS 2010 SL
Administrador Solidario
- Bach Segui Joan
- Godall Herms Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42129 , F 149, S 8, H B 400960, I/A 3 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: AMIGO CARS 2010 SL
Administrador Solidario
- Bach Segui Joan
- Godall Herms Antoni
- Pascual Estruch Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42129 , F 146, S 8, H B 400960, I/A 1 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-08
Información de GODALL HERMS ANTONI
Mostramos los datos de GODALL HERMS ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODALL HERMS ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos