GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTHOTEL ENTREVALLES SL | Administrador Unico | 29/07/2019 |
VINCULACIONES DE GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
Empresa: GESTHOTEL ENTREVALLES SL
Administrador Unico
- Gobern Fabregat Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 34, S 8, H T 54694, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43
Empresa: GESTHOTEL ENTREVALLES SL
Socio Único
- Gobern Fabregat Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 34, S 8, H T 54694, I/A 1 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-43
Empresa: ACCES I PROCES INFORMATIC SL
Administrador Solidario
- Adzerias Saperas Antonio
- Gobern Fabregat Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H T 41813, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-43
Empresa: ACCES I PROCES INFORMATIC SL
Administrador Solidario
- Adzerias Saperas Antonio
- Gobern Fabregat Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 8, S 8, H T 41813, I/A 2 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-43
Información de GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA
Mostramos los datos de GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOBERN FABREGAT JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos