GLUSTER BV
Informe ejecutivo de GLUSTER BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GLUSTER BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GLUSTER BV
Empresa: CATERGEST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 69, S 8, H M 114018, I/A 64 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: GIROLA SL
Socio Único
- Gluster Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5562, L 4469, F 125, S 8, H MA136610, I/A 4 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
Empresa: CATERGEST SL
Consejero
- Alcalde Strohschein Marco
- Gluster Bv
- Miosa Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 60, S 8, H M 114018, I/A 52 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: CATERGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 60, S 8, H M 114018, I/A 52 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: BARGUÑO CATERING SL
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Gluster Bv
- Miosa Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24005 , F 182, S 8, H M 431131, I/A 15 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: BARGUÑO CATERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24005 , F 182, S 8, H M 431131, I/A 15 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: BARGUÑO CATERING SL
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Gluster Bv
- Miosa B V
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24005 , F 178, S 8, H M 431131, I/A 7 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: BARGUÑO CATERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24005 , F 178, S 8, H M 431131, I/A 7 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Empresa: CATERGEST SL
Consejero
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Gluster Bv
- Miosa Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 49, S 8, H M 114018, I/A 38 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: CATERGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20955 , F 49, S 8, H M 114018, I/A 38 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de GLUSTER BV
Mostramos los datos de GLUSTER BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GLUSTER BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos