GLEASURE JOHN MARK
Informe ejecutivo de GLEASURE JOHN MARK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GLEASURE JOHN MARK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAZN SPAIN SL | Administrador Unico | 12/08/2014 | 13/11/2019 |
OPTASPORTS SA | Consejero | 05/12/2014 | 06/04/2017 |
DAZN SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 28/04/2010 | 12/08/2014 |
VINCULACIONES DE GLEASURE JOHN MARK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GLEASURE JOHN MARK
Empresa: PERFORM MEDIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Gleasure John Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27702 , F 116, S 8, H M 499256, I/A 12 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Empresa: OPTASPORTS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Colligan Neil Steven
- Gleasure John Mark
- Tonoli Jacopo
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32814 , F 89, S 8, H M 215587, I/A 19 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: OPTASPORTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13302 , F 204, S 8, H M 215587, I/A 18 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
Empresa: PERFORM MEDIA SPAIN SL
Administrador Unico
- Gleasure John Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27702 , F 110, S 8, H M 499256, I/A 3 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Empresa: PERFORM MEDIA SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Gleasure John Mark
- Surtees David William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27702 , F 110, S 8, H M 499256, I/A 3 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Empresa: PERFORM MEDIA SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Gleasure John Mark
- Surtees David William
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27702 , F 106, S 8, H M 499256, I/A 1 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-28
Información de GLEASURE JOHN MARK
Mostramos los datos de GLEASURE JOHN MARK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GLEASURE JOHN MARK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos