GITEIU EDUARD
Informe ejecutivo de GITEIU EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GITEIU EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASSE Y TUNCAM SIEMPRE A SUBIR 2015 SL | Administrador Unico | 05/06/2024 | |
AGRO ILIE SL | Administrador Unico | 02/04/2024 | |
INVERNADEROS INVER CHICO SL | Socio Unico | 12/02/2024 | |
INVERNADEROS INVER CHICO SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
EXCAVACIONES NASCUT SL | Socio Unico | 11/01/2024 | |
EXCAVACIONES NASCUT SL | Administrador Unico | 11/01/2024 | |
INVER PLAST GRINVER CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
RAVAPOP MULTISERVICIOS SL | Socio Unico | 03/01/2024 | |
RAVAPOP MULTISERVICIOS SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE INVERNADERO ELIAS SL | Socio Unico | 18/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GITEIU EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GITEIU EDUARD
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 61661, I/A 2 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-04
Empresa: AGRO ILIE SL
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2233 , F 48, S 8, H AL 61289, I/A 2 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-04
Empresa: INVERNADEROS INVER CHICO SL
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 2, S 8, H AL 56422, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-04
Empresa: INVERNADEROS INVER CHICO SL
Nuevo Socio Único
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 2, S 8, H AL 56422, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-04
Empresa: EXCAVACIONES NASCUT SL
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 125, S 8, H AL 60377, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-04
Empresa: EXCAVACIONES NASCUT SL
Nuevo Socio Único
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 125, S 8, H AL 60377, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-04
Empresa: RAVAPOP MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 106, S 8, H AL 53896, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-04
Empresa: RAVAPOP MULTISERVICIOS SL
Nuevo Socio Único
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 106, S 8, H AL 53896, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-04
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 67, S 8, H AL 56440, I/A 2 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-04
Administrador Unico
- Giteiu Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2254 , F 90, S 8, H AL 56178, I/A 2 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-04
VER MAS ACTOS
Información de GITEIU EDUARD
Mostramos los datos de GITEIU EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GITEIU EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos